当前位置:首页 >> 数学 >>

简便运算 (2)


简便运算 49×102-2×49

125×76×8

8.33-2.43-4.57

103×32

6.7+ 2.63+4.3

41000÷8÷125

5824÷8×(85-78)

840÷ 28+70×18

40 乘 13 乘 25 480 除以 32

120 除以 5 除以 4

38 乘 201 45 乘 97-7 乘 45

21 乘 41 减 21

35 乘 22 加 35 乘 36+35 乘 22 44 乘 198 125 乘 25 乘 8 乘 40

95 乘 53 加 53 99 乘 125 45 乘 101 减 45

简算 138-43-57-38

1.498+397

2.502-399

3.63-45-55+137

4.125×56

5.302×99+302

6.145×89+145×21

1、475+254+361

2、615+475+125

3、860-168+159

4、465+358-27

5、647-(85+265)

6、476+(65-29)

7、154×8÷ 16

8、400÷ 25×75

9、16×25÷16×25

10、552÷ 69×8

11、600-120÷ 10

12、(600-120)÷ 10

13、(466-25×4)÷ 6

14、(43+32)÷(357-352)

15、138+(27+48)÷ 25

16、56×19+25×8

二、用简便方法计算。

1、368+2649+1351

2、 89+101+111

3、24+127+476+573

4、400-273-127

5、327+(96-127)

6、72×98

7、442-103-142

8、999+99+9

9、67×5×2

10、25×(78×4)

11、72×125

12、9000÷125÷8

13、400÷ 25

14、25×36

15、103×27

16、76×102

17、3600÷ 4 25÷

18、99×35

19、(25+12)×4

20、56×27+27×44

21、56×99+56

22、125×25×8×4

23、25×32×125

24、125×64

(1)(78+61)+39

(2)700-82-18

(3)348+163+242+410+537

(4)125×47-47×25

(5)201×316

(6)374-205+226-95

(7)3000-999

(8)997×7+21

(9)87×470+870×53

(10)(55+55+55+55×5)×125

(11)125×(8+40)×25 (12)99+49×99

(13)264×97+4×264

(14)454+999×999+545

(15)9999×36+6666×3×32

(16)124×38+65×124+76×110-76×7

(17)62×4+44×5+5×18

(18)3400-62×34-38×20-38×14

(19)1992×19911991-1991×19901990

396-96-172-28 =(396-96)-(172+28)= 300-200 = 100

125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000

二、请用递等式计算 72-9×8÷ 6

3600÷ (20÷ 5)

(450+27) ÷ (21-18)

86.7-(14.8-3.3 )

70-(12.87+0.75)

84.6-(26.3-8.3)

三、 你能想出简便方法来计算下面各题吗?87-3.12-0.88

6.74+12.62+24.38+3.26

88×125

37.65-(7.65+5.4)

34×7+65×7+7

38×38+38×62

四.用小数计算。6 米 45 厘米+3 米 5 分米

10 千克-3 千克 700 克

1、⑴36 加上 36 除 720 的商,再减去 6,差是多少?

⑵36 加上 720 除以 3.6 的商,再减去 6 的差,和是多少?

⑶36 加上 720 除以 3.6 的商,再减去 6,商是多少?

2、⑴72 减去 4 乘 6 的积,再除以 3,差是多少?

⑵72 减去 4 的差乘以 6,再除以 3,商是多少?

⑶72 减去 4 的差乘以 6 与 3 的商,积是多少?

3、⑴558 加上 230 乘以 6.2,再除以 31 的商,和是多少?

⑵558 与 230 的和乘以 6.2 与 3.1 的商,积是多少?

⑶558 加上 230 与 6.2 的积,再除以 3.1,商是多少?

4、⑴59 加上 2.1 乘以 9.6,再除以 8,和是多少?

⑵59 与 21 的和乘以 8 除 96 的商,积是多少?

⑶59 与 21 和乘以 96,再除以 8,商是多少?

小学数学四年级计算题过关练习二

1、口算

1.3-0.8=

630÷ 90=

6-0.37=

0×100+100=

60×0=

2.73+0.27=

0.75+0.3=

5×9+1=

4.3÷1000=

0.69+1.1=

300×18=

7+7×9=

2、计算下面各题,能简便的要简算。

49×102-2×49

125×78×8

8.33-2.43-4.57

99×37

6.7-2.63+3.3-3.37

41000÷(41×5)

3.5×72+6.5×28

5824÷ 8×(85-78)

840÷ 28+70×18

3、根据要求给下面算式添括号。

(1)72+360÷ 9-5

(2)72-4×6÷3

①先算减法,再算除法,最后算加

①先算减法,再算乘法,最后算除法

②先算减法和加法,最后再算除法

②先算减法和除法,最后算乘法

③先算除法,再算减法,最后算加法

③先算乘法,再算减法,最后算除法

小学数学四年级计算题过关练习三

1.口算:

2.5×4=

8.4÷ 4=

3-1.4=

1.3÷100=

120×6=

85-58=

2.5+0.05=

45×20=

100×2.8=

8×9+8=

7×5÷7×5=

125×7×8=

10―(2.3+2.7)=

7×99+7=

0.5+1.5=

120÷ 6÷2=

4×(36-25)=

0.5+0.5=

0.5-0.5=

300-84-16=

2.用竖式计算下面各题并验算。

10-3.06

11.36+8.54

3.计算下面各题,能简算的要简算。

6.45-0.58-1.42

3.27+6.4+2.73+4.6

12000÷ 125×8

25×44

125×32×25

(160+880)×20

99×45

102×36

12×(324-285)÷26

小学数学四年级计算题过关练习四

1、⑴36 加上 36 除 720 的商,再减去 6,差是多少?

⑵36 加上 720 除以 3.6 的商,再减去 6 的差,和是多少?

⑶36 加上 720 除以 3.6 的商,再减去 6,商是多少?

2、⑴72 减去 4 乘 6 的积,再除以 3,差是多少?

⑵72 减去 4 的差乘以 6,再除以 3,商是多少?

⑶72 减去 4 的差乘以 6 与 3 的商,积是多少?

3、⑴558 加上 230 乘以 6.2,再除以 31 的商,和是多少?

⑵558 与 230 的和乘以 6.2 与 3.1 的商,积是多少?

⑶558 加上 230 与 6.2 的积,再除以 3.1,商是多少?

4、⑴59 加上 2.1 乘以 9.6,再除以 8,和是多少?

⑵59 与 21 的和乘以 8 除 96 的商,积是多少?

⑶59 与 21 和乘以 96,再除以 8,商是多少?

小学数学四年级计算题过关练习五

1、根据运算顺序添上小括号或中括号:

(1) 32×800-400÷ 25

先减再乘最后除

(2) 32×800-400÷ 25

先除再减最后乘

(3) 32×800-400÷ 25

先减再除最后乘

2、递等式计算:

2400÷80-14×2

108-(83+360÷ 60) (420+48)÷(375-345)

420÷(205-198)×4

460÷(29-18÷ 3)

1450÷2×(16+9)

3、怎样算简便就怎样算:

715+265+335+285

125×32×5

46×201

7100-137-263+300

75×4×2×5

99×64+64

3、列式计算:

(1)25 和 40 的积是 163 与 87 的和的多少倍?

(2)一个数的 8 倍比 54 多 10,这个数是多少?

小学数学四年级计算题过关练习六

一、直接写得数:

400÷ 50=

99÷ 33=

18×50=

470+70=

14×4=

750÷ 50=

1400÷ 70=

6×120=

480÷ 40=

620-30=

217-65-35=

30-30÷ 5

12×6+8=

5×4×6=

84÷ 7= 4÷

36÷9×5=

二、竖式计算:

996÷ 83=

580 ÷18=

4140 ÷ 40=

三、用递等式计算。

490÷ 70×154

774÷(17+26)

47-28+33

320-770÷ 11×3

960÷ 32+15×11

451-(164-88)÷3

四、简便计算:

34+3.46+0.66

74+(167+26)

37-56+73-44

2.5×36

4.5×108

248+302

6.7×12×5

小学数学四年级计算题过关练习七

一、口算:

60×9=

50×90=

600÷ 30=

20×3.4=

4.3×2=

1.1×600=

1.3×600=

7.5-1.8=

70-30=

8000-3000=

120÷ 3=

3×900=

900÷ 3=

320÷ 3=

210×4=

25×100=

二、用竖式计算:

3.8×250=

7580÷ 5.4=

140×250=

508×1.5=

8500÷ 70=

40800÷ 340=

三、简便计算:

5.5×22+78× 5.5

203×4.6

203×46-3×46

99×78

49×99+99

98×101

98×101-98

49×99+49

45+45×26+45×73

38×36-36×8

1.25×32×2.5

43+57-43+57

24×5-24×5

24×5÷24×5

576-203

289+104

小学数学四年级计算题过关练习八

1、直接写得数。

6.2×3=

0×65+5=

7.7×20=

6+1.8+84=

9.8+1.2=

42×1×5=

1.2×25=

9×5÷5×9=

460+280= 810÷ 27=

540÷ 270=

240×30=

2、计算下面各题。(能简算的要简算)

874÷(24×23-506)

25×5÷(155-30)

25×99

25×16

48×(39-594÷ 33)

(40+4)×2.5

96×101-96

486-(186+59)-41

863-297

3、列综合算式计算。

(1) 4.5 乘 4.5 减去 2.7 的差,积是多少?

(2)5.6 加上 4.8 乘 3 的积,和是多少?

(3)28.8 除以 1.8 乘 4 的积,商是多少?

小学数学四年级计算题过关练习九

一、用竖式计算

21.5÷ 2.4=

900÷ 2.4=

5.6×0.35=

二、脱式计算。

175-75÷ 25

68+35×13

7.25-(1.25+2.37)

(11.4+16.6)÷ 35

43.2÷(9×8)

189-60+40

三、简便计算。

52+9.9

2.5×32

47+23.6+6.4

6×(15×9)

402+359

4.3+7.8+12.2+25.7

2.5×(26×4)

25×44

3.54+(229+0.46)

25×14×4

=25×4×14

=100×14

=1400

.125×19×8

=125×8×19

=1000×19

=19000

.20×8×5

=20×5×8

=100×8

=800

6×26+4×26

=(6+4)×26

=10×26

=260

加法运算定律的简便运算题(一)

1) 500+(407+0)=

2) 386+382+114=

3) 42+(91+158+109)=

4) (87+103+113)+97=

5) (246+387+154)+13=

6) 49+(71+151+129)=

7) 255+(79+45)=

8) (169+39+131)+261=

9) 219+175+181+225=

10) 14+498+486=

11) (404+195+96)+305=

12) 793+393=

13) (106+45+94)+155=

14) 433+(477+67)+23=

15) 25+(251+275+49)=

16) 51+(5+49)=

17) (83+33+17)+67=

18) 196+97=

19) 41+(33+59)=

20) 290+171+210+329=

21) 1000+499=

22) 226+(166+74)=

23) 63+(82+137)+118=

24) 354+479+146=

25) 76+(44+124)+156=

26) 270+(96+230+404)=

27) 108+215+292+185=

28) (89+89)+(11+11)=

29) 108+(221+192+79)=

30) 257+60+143+340=

31) 56+(143+144)=

32) (259+349+141)+51=

33) (198+252+102)+48=

34) 80+(43+20+57)=

35) 434+238+66=

36) 92+(34+108)+166=

37) 82+(78+218+222)=

38) (54+150)+(146+50)=

39) 254+(144+246+356)=

40) 176+(236+124)+64=

41) 62+219+238+81=

42) (6+66+94)+34=

43) (140+125+160)+175=

44) 13+(287+387)=

45) 200+95=

46) 1002+495=

47) 370+430+130=

48) 159+140+41+60=

49) 195+(141+205+259)=

50) 31+(62+69)=

加减法的简便运算题(一)

1) 713-(387+313)=

2) 866-370-130=

3) 399-195=

4) 400-199=

5) 807-401=

6) 397-196=

7) 369-(246+69)=

8) 594-300=

9) 480-78-116-206=

10) 982+(30-482)=

11) 656-(300-144)=

12) 514+(434-14)=

13) 756-272-(51+77)=

14) 594+(193-94)=

15) 146-(56-54)=

16) 597-196-104=

17) 760-(2+79)-319=

18) 200-93=

19) 227-(170+27)=

20) 282-9-(1+190)=

21) 152-31-(12+57)=

22) 365-(55+89)-56=

23) 206-106=

24) 392-(109+54)-37=

25) 344-143-95-62=

26) 556-98-(170+32)=

27) 266-(158+66)=

28) 377-(131-23)=

29) 349-(24+51)-125=

30) 529-(388-271)=

31) 606-303=

32) 234-(181-166)=

33) 753-449-51=

34) 399-30-(123+147)=

35) 561-(171+114)-115=

36) 333-(191-67)=

37) 405-(46+41)-213=

38) 617-60-(201+239)=

39) 842-12-135-353=

40) 599-300=

41) 699-(25+299)=

42) 122+(55-22)=

43) 820-93-407=

44) 630-103-12-385=

45) 254-(186-146)=

46) 761-(191+261)=

47) 709-(102+39)-259=

48) 207-96=

49) 666-338-62=

50) 120-(91-80)=

乘法运算定律的简便运算题(一)

1) 402×389=

2) 72×25=

3) 55×28×25=

4) 163×56×125=

5) 294×353+147×294=

6) 107×56×125=

7) 25×160×125=

8) 127×16×25=

9) 25×224×125=

10) 25×64×125=

11) 4×482+4+17×4=

12) 246×146+254×246=

13) 44×16+44+483×44=

14) 402×79=

15) 78×186+14×78=

16) 21×55+45×21=

17) 201×8-8-8×100=

18) 362×5+195×362=

19) 52×25=

20) 197×171=

21) 25×288×125=

22) 25×32×125=

23) 40×157+143×40=

24) 166×16×25=

25) 194×10-10-10×93=

26) 134×16×125=

27) 498×83=

28) 45×20×25=

29) 231×173+27×231=

30) 155×62+138×155=

31) 40×125=

32) 113×28×25=

33) 739×7-7-7×338=

34) 726×11-11-11×325=

35) 207×159+241×207=

36) 72×45+55×72=

37) 32×125=

38) 217×12×25=

39) 56×28×25=

40) 25×96×125=

41) 228×24×25=

42) 24×125=

43) 64×125=

44) 44×25=

45) 188×24×125=

46) 191×1-1-1×90=

47) 25×160×125=

48) 56×125=

49) 72×25=

50) 153×16×125=

除法运算定律的简便运算题(一)

1) 112000÷ 5600=

2) 7875÷ 25=

3) 200÷25=

4) 5400÷ 150÷ 4=

5) 7475÷ 25=

6) 4755÷ 15=

7) 3600÷ 100÷ 4=

8) 2400÷ 100÷ 4=

9) 12600÷ 600=

10) 2225÷ 25=

11) 6408÷ 24=

12) 2450÷ 25=

13) 2928÷ 24=

14) 11200÷ 175÷ 4=

15) 1356÷ 12=

16) 5450÷ 25=

17) 81000÷ 4500=

18) 25900÷ 175÷ 4=

19) 5000÷ 125÷ 4=

20) 6000÷ 100÷ 4=

21) 10400÷ 100÷ 4=

22) 36000÷ 3600=

23) 1400÷ 4= 50÷

24) 4250÷ 25=

25) 840÷ 24=

26) 10800÷ 150÷ 4=

27) 1500÷ 4= 25÷

28) 900÷ 300=

29) 25200÷ 2800=

30) 50÷ 25=

31) 1000÷ 4= 50÷

32) 48000÷ 3000=

33) 20000÷ 2500=

34) 1675÷ 25=

35) 5940÷ 27=

36) 900÷ 900=

37) 700÷ 25=

38) 1200÷ 4= 75÷

39) 912÷ 24=

40) 20000÷ 1000=

41) 1200÷ 4= 25÷

42) 11475÷ 25=

43) 25200÷ 1800=

44) 129600÷ 5400=

45) 8000÷ 100÷ 4=

46) 3000÷ 125÷ 4=

47) 9075÷ 25=

48) 7200÷ 150÷ 4=

49) 2650÷ 25=

50) 630÷ 18=

四则混合运算的简便运算题(一)

1) 444-(387-356)=

2) 5502÷ 21=

3) 25×32×125=

4) 797+401=

5) 25×192×125=

6) 330×119+381×330=

7) (79+92+121)+108=

8) (37+56+63)+44=

9) 144-2-30-68=

10) 103×91=

11) 25×192×125=

12) 304+(166-104)=

13) 282×135+365×282=

14) 183×3-3-3×82=

15) (155+356)+(345+144)=

16) 799-407=

17) 88×125=

18) 289+(376+111+24)=

19) (56+98)+(44+2)=

20) 89+(155+111+45)=

21) 124+(261+176+39)=

22) 297-0-(0+200)=

23) 67+71+233+229=

24) 376×1-1-1×175=

25) 214×71+429×214=

26) 9100÷ 175÷ 4=

27) 108+(16-8)=

28) 58+156+142=

29) 396-203=

30) 25×32×125=

31) 200+95=

32) 645-200-200=

33) 149+(208+251)+192=

34) (34+261+366)+139=

35) 407-205=

36) 250-57-143=

37) (33+65+67)+35=

38) 197-96=

39) (315+299+85)+101=

40) 40×125=

41) 25×128×125=

42) 62+(79+38)+21=

43) 4075÷ 25=

44) 40×125=

45) 48×25=

46) 342×372+28×342=

47) 2×258+2+41×2=

48) 101×1=

49) 168-8-92=

50) 64×125=

158+262+138

375+219+381+225

5001-247-1021-232

(181+2564)+2719

378+44+114+242+222

276+228+353+219

(375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999

7755-(2187+755)

2214+638+286

3065-738-1065

899+344

2357-183-317-357

2365-1086-214

497-299

2370+1995

3999+498

1883-398

12×25

75×24

138×25×4

(13×125)×(3×8)

(12+24+80)×50

704×25

25×32×125

32×(25+125)

88×125

102×76

58×98

178×101-178

84×36+64×84

75×99+2×75

83×102-83×2

98×199

123×18-123×3+85×123

50×(34×4)×3

25×(24+16)

178×99+178

79×42+79+79×57

7300÷ 4 25÷

8100÷4÷75

16800÷120

30100÷ 2100

32000÷400

21500÷125

49700÷700

1248÷ 24

3150÷15

4800÷25

600-60÷15

20X4÷ 20X4

736-35X20

25X4÷25X4

98-18X5+25

56X8÷ 56X8

280-80÷ 4

12X6÷12X6

175-75÷25

25X8÷ 25X8

80-20X2+60

36X9÷36X9

36-36÷ 6-6

25X8÷(25X8)

100+45-100+45

15X97+3

100+1-100+1

48X99+1

1000+8-1000+8

5+95X28

102+1-102+1

65+35X13

25+75-25+75

40+360÷20-10

13+24X8

672-36+64

324-68+32

100-36+64

720÷ 5 16÷

630÷ 42

456-(256-36)

102×35 98×42

158+262+138

375+219+381+225

5001-247-1021-232

(181+2564)+2719

378+44+114+242+222

276+228+353+219

(375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999

7755-(2187+755)

2214+638+286

3065-738-1065

899+344

2357-183-317-357

2365-1086-214

497-299

2370+1995

a 比 b=c 比 d a 比 b=c 比 d a 比 b=c 比 d a 比 b=c 比 d a 比 b=c 比 d

如果 b 扩大 10 倍,那么 c 应该怎样,要是比值不变,c 应该缩小 10 倍 如果 b 扩大 10 倍,那么 c 应该怎样 如果 b 扩大 10 倍,那么 c 应该怎样 如果 b 扩大 10 倍,那么 c 应该怎样 如果 b 扩大 10 倍,那么 c 应该怎样


相关文章:
简便运算(2)
四年级简便运算(2) 158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564) +2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125...
简便运算2
简便运算2_数学_自然科学_专业资料。简便计算:加减法篇一、加法: 1.利用加法交换律 例如:254+158+246 我们首先观察发现 254 与 246 相加可以凑成整百, 于是...
简便运算二
简便运算(二)专题简析: 计算过程中,我们先整体地分析算式的特点,然后进行一定的转化,创 造条件运用乘法分配律来简算,这种思考方法在四则运算中用处很大。 例题 1...
第2讲 简便运算(一)
华罗庚数学 第2讲 一、知识要点 简便运算(一) 根据算式的结构和数的特征,灵活运用运算法则、定律、性质和某些公式, 可以把一些较复杂的四则混合运算化繁为简,化...
简便运算2
简便运算2_四年级数学_数学_小学教育_教育专区。简便运算测验 班级 姓名 分数 24× 25 25× 32× 125 125× (80+8) 88× 125 402× 36 58× 98 +116 ...
2,1简便运算(2)
2,1简便运算(2)_数学_自然科学_专业资料。教学方案教师姓名 学科 阶段 数学 李娟 年级 □观察期 学生姓名 六年级 第( )周 教材版本 □维护期 人教版 填写...
第2讲 简便运算(一)
举一反三 年 月 日 第2简便运算(一) 一、知识要点 根据算式的结构和数的特征,灵活运用运算法则、定律、性质和 某些公式,可以把一些较复杂的四则混合运算...
第2讲 简便运算(二)
1 第2讲一、知识要点 简便运算(二) 在进行分数运算时,除了牢记运算定律、性质外,还要仔细审题,仔细观察 运算符号和数字特点, 合理地把参加运算的数拆开或者合并...
小学数学总复习(2)简便运算
小学数学总复习(2)简便运算_数学_小学教育_教育专区。小学数学简便运算题集 1、简便运算 6.28+5.74+3.72+5.26 48×6.2+6.2×52 25×125×4×8 16.9...
简便运算2
简便运算2_数学_小学教育_教育专区。1、1125-997= 2、(8700+870+87)÷87 3、125×8.8 4、1.3+4.25+3.7+3.75 5、17.15-(3.5-2.85) 6、0.4×(...
更多相关标签: